序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞培光 | 20% | 100万人民币 |
2 | 吴魁 | 20% | 100万人民币 |
3 | 张天林 | 20% | 100万人民币 |
4 | 张天明 | 20% | 100万人民币 |
5 | 张宝松 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张天明
|
|
2 |
张宝松
|
|
3 |
吴魁
|
|
4 |
张天林
|
|
5 |
俞培光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-09-07新章程
|
2 | 2020-09-08 | 出资成员备案 |
吴武根 出资 100万人民币 [退出]吴武台 出资 100万人民币 [退出]张天明 出资 100万人民币张宝松 出资 100万人民币李庭仲 出资 100万人民币 [退出]
|
俞培光 出资 100万人民币 [新增]吴魁 出资 100.000000万人民币 [新增]张天明 出资 100.000000万人民币张宝松 出资 100.000000万人民币张天林 出资 100万人民币 [新增]
|
3 | 2019-09-26 | 出资成员备案 |
陈酬彬 出资 25.000000万人民币 [退出]黄东 出资 25.000000万人民币 [退出]张天明 出资 300.000000万人民币张宝松 出资 75.000000万人民币吴宜德 出资 25.000000万人民币 [退出]田孟涛 出资 50.000000万人民币 [退出]
|
吴武根 出资 100.000000万人民币 [新增]吴武台 出资 100.000000万人民币 [新增]张天明 出资 100.000000万人民币张宝松 出资 100.000000万人民币李庭仲 出资 100.000000万人民币 [新增]
|
4 | 2019-09-26 | 法定代表人变更 |
田孟涛
|
张天明
|
5 | 2019-09-26 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-09-09新章程
|