序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 负责人变更 |
蒋志雄 [退出]
|
邱元勋 [新增]
|
2 | 2017-03-03 | 负责人变更 |
周俊峰 [退出]
|
蒋志雄 [新增]
|
3 | 2017-03-03 | 联络员备案 |
周俊峰
|
陈世平
|
4 | 2016-01-14 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
5 | 2014-11-19 | 负责人变更 |
陈炳清 [退出]
|
周俊峰 [新增]
|
6 | 2014-11-19 | 信息公示联络员备案 |
|
周俊峰
|