序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 联络员备案 |
傅光明
|
谢芳珍
|
2 | 2018-06-13 | 负责人变更 |
李友航 [退出]
|
王超群 [新增]
|
3 | 2016-05-13 | 联络员备案 |
李贤亮
|
傅光明
|
4 | 2016-05-13 | 负责人变更 |
杨步松 [退出]
|
李友航 [新增]
|
5 | 2015-04-24 | 信息公示联络员备案 |
李贤亮
|
李贤亮
|
6 | 2014-04-23 | 负责人变更 |
周思学 [退出]
|
杨步松 [新增]
|