序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建省泰宁金湖旅游经济开****区管理委员会 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱加彪
|
|
2 |
林海
|
|
3 |
邓文锋
|
|
4 |
李淑凤
|
|
5 |
黎连生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-30 | 经理备案 |
廖芳德 [退出]
|
邱加彪 [新增]
|
2 | 2019-09-30 | 经理备案 |
廖芳德 [退出]
|
邱加彪 [新增]
|
3 | 2018-04-25 | 联络员备案 |
杨金香
|
廖小红
|
4 | 2017-07-24 | 经理备案 |
廖芳德卢建辉 [退出]
|
廖芳德
|
5 | 2017-07-24 | 董事备案 |
黄岱荣 [退出]黄宜贵 [退出]廖芳德 [退出]
|
邓文锋 [新增]邱加彪 [新增]林海 [新增]
|
6 | 2017-07-24 | 法定代表人变更 |
黄宜贵
|
邱加彪
|
7 | 2017-07-24 | 经理备案 |
廖芳德卢建辉 [退出]
|
廖芳德
|
8 | 2015-12-28 | 联络员备案 |
无
|
杨金香
|
9 | 2015-12-28 | 章程备案 |
旧章程
|
名称
|
10 | 2015-12-28 | 名称变更 |
福建泰宁旅游投资有限公司
|
福建泰宁旅游集团投资有限公司
|