序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝山 | 75% | 1500万人民币 |
2 | 胡宝清 | 25% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝山
|
|
2 |
胡宝清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
2 | 2021-09-14 | 监事备案 |
黄翔 [退出]
|
胡宝清 [新增]
|
3 | 2021-09-14 | 投资人(股权)变更 |
黄翔 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
胡宝清 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
4 | 2021-09-14 | 监事备案 |
黄翔 [退出]
|
胡宝清 [新增]
|
5 | 2021-09-14 | 投资人(股权)变更 |
黄翔 证照号码:***; [退出]王宝山 证照号码:***;
|
胡宝清 证照号码:***; [新增]王宝山 证照号码:***;
|
6 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
刘强
|
范顺珍
|
7 | 2020-09-18 | 经理备案 |
刘强 [退出]
|
王宝山 [新增]
|
8 | 2020-09-18 | 投资人(股权)变更 |
黄翔 证照号码********* 证照号码:******;
|
黄翔 证照号码********* 证照号码:******;
|
9 | 2020-09-18 | 董事备案 |
刘强 [退出]
|
王宝山 [新增]
|
10 | 2020-09-18 | 经理备案 |
刘强 [退出]
|
王宝山 [新增]
|