序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 100% | 11167.230963万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑子平
|
|
2 |
黄祖亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 注册资本(金)变更 |
8972.623669万人民币
|
11167.230963万人民币( + 24.45893% )
|
2 | 2021-11-30 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-11-29注册资本
|
3 | 2020-01-14 | 董事备案 |
谌志轩 [退出]
|
郑子平 [新增]
|
4 | 2020-01-14 | 经理备案 |
谌志轩 [退出]
|
郑子平 [新增]
|
5 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
谌志轩
|
郑子平
|
6 | 2020-01-14 | 经理备案 |
谌志轩 [退出]
|
郑子平 [新增]
|
7 | 2020-01-14 | 董事备案 |
谌志轩 [退出]
|
郑子平 [新增]
|
8 | 2018-04-23 | 法定代表人变更 |
曾群雄
|
谌志轩
|
9 | 2017-12-25 | 监事备案 |
无
|
黄祖亮 [新增]
|
10 | 2017-12-25 | 经理备案 |
无
|
曾群雄 [新增]
|