序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴声建 | 40% | 512.0万人民币 |
2 | 张彩珍 | 40% | 512.0万人民币 |
3 | 吴秋兰 | 20% | 256.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴汉钊
|
|
2 |
吴家耳
|
|
3 |
吴声建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 投资人(股权)变更 |
福建釉盛集团有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
吴声建 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
2 | 2021-11-16 | 投资人(股权)变更 |
福建釉盛集团有限公司 证照号码:*****09; [退出]吴汉钊 证照号码:***; [退出]吴声建 证照号码:*****;
|
吴声建 证照号码:*****;张彩珍 证照号码:***; [新增]吴秋兰 证照号码:***; [新增]
|
3 | 2021-11-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-11-10股东
|
4 | 2019-08-29 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-08-29住所:***
|
5 | 2019-08-29 | 经营范围变更 |
陶瓷制造。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
陶瓷制造;房屋租赁服务 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-08-29 | 住所变更 |
晋江市磁灶镇龟山工业区
|
福建省泉州市晋江市磁灶镇下灶村龟山路11号
|
7 | 2019-08-29 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-08-29住所、经营范围
|
8 | 2016-03-17 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
9 | 2014-12-31 | 董事备案 |
吴声团 [退出]
|
吴汉钊 [新增]
|
10 | 2014-12-31 | 投资人(股权)变更 |
福建釉盛集团有限公司 证照号码:*************;吴声建 证照号码:***************;吴声团 证照号码:***************; [退出]
|
福建釉盛集团有限公司 证照号码:*************;吴声建 证照号码:***************;吴汉钊 证照号码:******************; [新增]
|