序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建峰 | 50% | 10万人民币 |
2 | 郑秋芬 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
陈建峰
|
陈建峰
|
2 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
陈建峰
|
陈建峰
|
3 | 2016-03-04 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
4 | 2015-05-21 | 信息公示联络员备案 |
陈祥
|
陈建峰
|
5 | 2014-08-06 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|