序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏晓明 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 吴康龙 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏晓明
|
|
2 |
郑俊龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-17 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
100.000000万人民币( - 98% )
|
2 | 2018-07-26 | 联络员备案 |
黄惠敏
|
苏明丽
|
3 | 2018-07-26 | 住所变更 |
晋江市安海镇工业路恒安大厦第三单元201
|
福建省泉州市晋江市安海镇鸿江西路捷宏盛宴6#B303
|
4 | 2018-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-08-27~2018-08-26
|
2001-08-27~2020-08-26
|
5 | 2017-06-26 | 董事备案 |
吴康龙 [退出]
|
苏晓明 [新增]
|
6 | 2017-06-26 | 董事备案 |
吴康龙 [退出]
|
苏晓明 [新增]
|
7 | 2017-06-26 | 法定代表人变更 |
吴康龙
|
苏晓明
|
8 | 2016-08-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-08-27~2016-08-26
|
2001-08-27~2018-08-26
|
9 | 2015-12-21 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
10 | 2014-08-08 | 章程备案 |
|
2014-08-08章程备案
|