序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴水龙 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴水龙
|
|
2 |
吴莲花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 联络员备案 |
吴水龙
|
吴水龙
|
2 | 2016-04-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
3 | 2014-09-11 | 信息公示联络员备案 |
|
吴水龙
|
4 | 2014-05-12 | 章程备案 |
|
|
5 | 2014-05-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-06-28~2014-06-27
|
2004-06-28~2024-06-27
|
6 | 2007-05-18 |
苏学良
|
吴水龙
|
|
7 | 2007-05-18 |
有限责任公司 11210
|
有限责任公司(自然人独资) 11213
|
|
8 | 2007-05-18 |
执行董事兼总经理 苏学良 ; 监事 吴水龙 ;
|
执行董事兼总经理 吴水龙 ; 监事 吴莲花 ;
|