序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴国振 | 35% | 665万人民币 |
2 | 吴国雨 | 32.74% | 622万人民币 |
3 | 吴国兴 | 32.26% | 613万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林锦灵
|
|
2 |
吴国兴
|
|
3 |
吴国振
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-24 | 联络员备案 |
林锦灵
|
林锦灵
|
2 | 2017-04-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007-05-21~2017-05-20
|
2007-05-21~2027-05-20
|
3 | 2017-04-24 | 章程备案 |
旧章程
|
2017-04-24营业期限
|
4 | 2016-01-26 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
5 | 2014-12-23 | 董事备案 |
吴国振 [退出]
|
林锦灵 [新增]
|
6 | 2014-12-23 | 章程备案 |
旧章程
|
2014-12-17新章程
|
7 | 2014-12-23 | 信息公示联络员备案 |
吴国振
|
林锦灵
|
8 | 2014-12-23 | 法定代表人变更 |
吴国振
|
林锦灵
|
9 | 2014-10-20 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
10 | 2014-10-20 | 信息公示联络员备案 |
|
吴国振
|