序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛晓玲 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 徐英杰 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛晓玲
|
|
2 |
徐英杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-11-10涉及公司住所:***。
|
2 | 2021-11-11 | 住所变更 |
福建省泉州市石狮市灵秀镇仕林东区1号3幢303室
|
福建省泉州市石狮市灵秀镇丰园路95-4号4楼
|
3 | 2021-07-22 | 法定代表人变更 |
徐坤林
|
薛晓玲
|
4 | 2021-07-22 | 经理备案 |
徐坤林 [退出]
|
薛晓玲 [新增]
|
5 | 2021-07-22 | 监事备案 |
徐建平 [退出]
|
徐英杰 [新增]
|
6 | 2021-07-22 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-07-21涉及公司股东股权、法定代表人、组织机构相关条款的章程变更。
|
7 | 2021-07-22 | 董事备案 |
徐坤林 [退出]
|
薛晓玲 [新增]
|
8 | 2021-07-22 | 投资人(股权)变更 |
徐建平 证照号码:***; [退出]徐坤林 证照号码:***; [退出]
|
薛晓玲 证照号码:***; [新增]徐英杰 证照号码:***; [新增]
|
9 | 2021-07-22 | 联络员备案 |
徐坤林
|
薛晓玲
|
10 | 2020-11-16 | 董事备案 |
李修辉 [退出]
|
徐坤林 [新增]
|