序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄荣峰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄荣峰
|
|
2 |
黄绍清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-14 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
2 | 2015-06-29 | 信息公示联络员备案 |
|
张克恭
|
3 | 2014-10-15 | 信息公示联络员备案 |
|
张荣恭
|
4 | 2014-10-14 | 投资人(股权)变更 |
|
黄荣峰 [新增]证照号码:****************** [新增] [新增]
|
5 | 2014-10-14 | 信息公示联络员备案 |
|
张克恭
|
6 | 2014-10-14 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2014-10-14 | 章程备案 |
|
公司类型及股东变更
|
8 | 2014-10-14 | 经理备案 |
|
执行董事兼总经理:黄荣峰
|
9 | 2014-10-14 | 法定代表人变更 |
|
黄荣峰
|
10 | 2014-10-14 | 投资人(股权)变更 |
|
黄荣峰 [新增]证照号码*********8 [新增]
|