序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林龙辉 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 联络员备案 |
林龙辉
|
林龙辉
|
2 | 2020-12-29 | 增、补、换照 |
旧照 9***94986D
|
新照 9***94986D
|
3 | 2016-03-17 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
4 | 2016-03-17 | 联络员备案 |
林龙辉
|
林龙辉
|
5 | 2015-05-27 | 信息公示联络员备案 |
林龙辉
|
林龙辉
|
6 | 2014-08-12 | 信息公示联络员备案 |
|
林龙辉
|
7 | 2014-08-12 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|