序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨永旺 | 20% | 4万人民币 |
2 | 林礼旺 | 20% | 4万人民币 |
3 | 李其春 | 20% | 4万人民币 |
4 | 赖学兴 | 20% | 4万人民币 |
5 | 邱奇明 | 20% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨永旺
|
|
2 |
林礼旺
|
|
3 |
李其春
|
|
4 |
赖学兴
|
|
5 |
邱奇明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-15 | 法定代表人变更 |
赖学兴
|
杨永旺
|
2 | 2016-08-15 | 出资成员备案 |
赖学兴 出资 4.000000万人民币林礼旺 出资 4.000000万人民币叶开富 出资 4.000000万人民币 [退出]李其春 出资 4.000000万人民币邱奇明 出资 4.000000万人民币
|
赖学兴 出资 4.000000万人民币林礼旺 出资 4.000000万人民币杨永旺 出资 4万人民币 [新增]李其春 出资 4.000000万人民币邱奇明 出资 4.000000万人民币
|
3 | 2016-08-15 | 住所变更 |
顺昌县仁寿镇仁寿村中心街65号
|
顺昌县洋口镇上凤村红岭子
|
4 | 2016-08-15 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2016-08-08成员及法人
|
5 | 2016-04-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
6 | 2015-06-23 | 信息公示联络员备案 |
无
|
赖学兴
|