序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建省197地质大队 | 38.37209% | 3300.0万人民币 |
2 | 福建省121地质大队 | 20.93023% | 1800.0万人民币 |
3 | 福建省东辰建设工程集团有限公司 | 17.44186% | 1500.0万人民币 |
4 | 福建省196地质大队 | 13.95349% | 1200.0万人民币 |
5 | 福建省东辰矿业投资有限公司 | 9.30233% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄正攀
|
|
2 |
王建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 章程备案 |
旧章程
|
住所、经营范围、经营期限。
|
2 | 2022-03-09 | 增、补、换照 |
电子营业执照数:1 本
|
新照 *****R
|
3 | 2022-03-09 | 章程备案 |
旧章程
|
住所:***。
|
4 | 2022-03-09 | 增、补、换照 |
电子营业执照数:1 本
|
新照 9***74380R
|
5 | 2022-03-09 | 住所变更 |
武夷山市度假区华林山庄
|
武夷山市度假区大王峰北路103号武夷汉城6幢101
|
6 | 2022-03-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002-03-18~2022-03-17
|
2002-03-18 至 长期
|
7 | 2022-03-09 | 经营范围变更 |
一般经营项目:房地产开****及销售、摄影、建材、工艺美术品、五金交电、民俗风情园(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
8 | 2020-12-25 | 监事备案 |
沈娜 [退出]
|
王建辉 [新增]
|
9 | 2020-12-25 | 监事备案 |
沈娜 [退出]
|
王建辉 [新增]
|
10 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
尹翔翔
|
李伟
|