序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶兴长 | 89% | 445.0万人民币 |
2 | 李赛妙 | 11% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶兴长
|
|
2 |
李赛妙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建兴长活性炭有限公司炭化料分公司
|
叶强 | 2008-11-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-19 | 董事备案 |
叶强 [退出]叶兴长王保尔 [退出]叶孙乐 [退出]李国强 [退出]
|
叶兴长
|
2 | 2017-01-19 | 监事备案 |
李赛妙
|
李赛妙
|
3 | 2017-01-19 | 经理备案 |
叶兴长
|
叶兴长
|
4 | 2017-01-19 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-12-23经营范围变更,组织机构备案,附新章程。
|
5 | 2017-01-19 | 经理备案 |
叶兴长
|
叶兴长
|
6 | 2017-01-19 | 董事备案 |
叶强 [退出]叶兴长王保尔 [退出]叶孙乐 [退出]李国强 [退出]
|
叶兴长
|
7 | 2017-01-19 | 经营范围变更 |
活性炭、木屑炭化料制造、生产、加工、销售;净水器销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
活性炭、木屑炭化料、木材炭化料、竹材炭化料、空气净化器、空气净化器滤芯、净水器、净水器滤芯 制造、生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-01-19 | 监事备案 |
李赛妙
|
李赛妙
|
9 | 2016-08-25 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
10 | 2014-11-11 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|