序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴振峰 | 60% | 1800.0万 |
2 | 吴志庆 | 40% | 1200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴振峰
|
|
2 |
吴志庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 ***************
|
新照 ******************
|
2 | 2012-05-18 |
优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 生铁、炼钢、铁合金、机修件、耐火材料的制造销售;矿产品(煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需审批及禁止经营的项目除外)、烧结矿、焦炭、建筑材料(木材及化学危险品除外)、五金配件、冶金机械、机电产品、仪器仪表的销售及相关技术咨询服务; 许可经营项目 氧气、氮气生产(危险化学品安全生产许可证有效期至2011年12月14日);充装永久气体、液化气体(气瓶充装许可证有效期至2013年12月止)。 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 生铁、炼钢、铁合金、机修件、耐火材料的制造销售;矿产品(煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需审批及禁止经营的项目除外)、烧结矿、焦炭、建筑材料(木材及化学危险品除外)、五金配件、冶金机械、机电产品、仪器仪表的销售及相关技术咨询服务; 许可经营项目 氧气、氮气生产(安全生产许可证有效期至2014年12月14日);充装永久气体、液化气体(气瓶充装许可证有效期至2013年12月止)。 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
|
3 | 2010-06-07 |
优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 生铁、炼钢、铁合金、机修件、耐火材料的制造销售;矿产品、烧结矿、焦炭、建筑材料、五金配件、冶金机械、机电产品、仪器仪表的销售及相关技术咨询服务;氧气的生产制造、经营销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) 许可经营项目 限制性用语
|
优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 生铁、炼钢、铁合金、机修件、耐火材料的制造销售;矿产品(煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需审批及禁止经营的项目除外)、烧结矿、焦炭、建筑材料(木材及化学危险品除外)、五金配件、冶金机械、机电产品、仪器仪表的销售及相关技术咨询服务; 许可经营项目 氧气、氮气生产(危险化学品安全生产许可证有效期至2011年12月14日);充装永久气体、液化气体(气瓶充装许可证有效期至2013年12月止)。 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
|
4 | 2005-05-11 |
股东名录 法人股东 自然人股东 李春景 ******* 蔡金梅 *******
|
股东名录 法人股东 自然人股东 戴振峰 ******* 吴志庆 *******
|
|
5 | 2005-05-11 |
董事会、经理成员 总经理 陈昆明 监事 蔡金梅
|
董事会、经理成员 总经理 戴振峰 执行董事 戴振峰 监事 吴志庆
|
|
6 | 2005-05-11 |
法定代表人 李春景
|
法定代表人 戴振峰
|
|
7 | 2004-08-19 |
名称序号 ************* 企业名称 龙岩卓鹰锰铁有限公司
|
名称序号 ************* 企业名称 龙岩卓龙钢铁有限公司
|
|
8 | 2003-10-13 |
注册资本 *******
|
注册资本 *******
|
|
9 | 2003-05-27 |
股东名录 法人股东 自然人股东 蔡金梅 40.00 李春景 60.00
|
股东名录 法人股东 自然人股东 蔡金梅 844.00 李春景 *******
|
|
10 | 2003-05-27 |
注册资本 100.00
|
注册资本 *******
|