序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄浩兴 | 60% | 120万人民币 |
2 | 邹定锦 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄浩兴
|
|
2 |
邹定锦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:黄浩兴;成员:邹定锦;
|
2 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
俞华连
|
黄泰兴
|
3 | 2016-01-26 | 投资人(股权)变更 |
邹定锦 证照号码:******************;
|
邹定锦 证照号码:******************;黄浩兴 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2016-01-26 | 法定代表人变更 |
邹定锦
|
黄浩兴
|
5 | 2016-01-26 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-01-25提交2016年1月25日公司修订的新章程。
|
6 | 2016-01-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2016-01-26 | 投资人(股权)变更 |
邹定锦 证照号码:******; [退出]
|
邹定锦 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
8 | 2016-01-18 | 联络员备案 |
无
|
俞华连
|