序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
陈康斌
|
许秀菊
|
2 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
许霞
|
陈康斌
|
3 | 2019-01-16 | 负责人变更 |
谢立敏 [退出]
|
卓杨康 [新增]
|
4 | 2019-01-16 | 联络员备案 |
谢亚晖
|
许霞
|
5 | 2016-04-29 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
6 | 2016-04-29 | 负责人变更 |
陈****祯 [退出]
|
谢立敏 [新增]
|
7 | 2014-12-15 | 信息公示联络员备案 |
无
|
谢亚晖
|
8 | 2014-07-25 | 负责人变更 |
陈阵刚 [退出]
|
陈****祯 [新增]
|