序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄于 | 60% | 480.0万人民币 |
2 | 黄瑞禄 | 40% | 320.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄于
|
|
2 |
黄于芳
|
|
3 |
林康基
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
黄于
|
洪扬
|
2 | 2016-04-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
3 | 2014-08-26 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
4 | 2012-01-10 |
无
|
章程提交 是 章程修正案提交 否
|
|
5 | 2012-01-10 |
10年
|
**********至**********
|
|
6 | 2011-05-13 |
投资者名称 林杰 认缴出资额 ********** 出资方式 货币 投资者名称 黄于 认缴出资额 ********** 出资方式 货币
|
黄瑞禄 120.000000万元 出资方式 货币 黄于 180.000000万元 出资方式 货币
|
|
7 | 2011-05-13 |
无
|
章程提交 是 章程修正案提交 否
|
|
8 | 2011-03-08 |
陈祖俭 董事 黄于芳 监事 林杰 董事 林康基 董事长兼总经理
|
执行董事 黄于 监事 黄于芳 经理 林康基
|
|
9 | 2011-03-08 |
投资者名称 陈祖俭 认缴出资额 ********* 出资方式 货币 投资者名称 林杰 认缴出资额 ********* 出资方式 货币 投资者名称 林康基 认缴出资额 ********** 出资方式 货币
|
黄于 180.000000万元 出资方式 货币 林杰 120.000000万元 出资方式 货币
|
|
10 | 2011-03-08 |
无
|
章程提交 是 章程修正案提交 否
|