序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郜寿瑾 | 6.53% | 0.392 |
2 | 刘艳 | 2.47% | 0.148 |
3 | 韦秀莲 | 2.31% | 0.1384 |
4 | 卓思知 | 2.3% | 0.138 |
5 | 林云 | 2.25% | 0.1352 |
6 | 谢雪华 | 2.2% | 0.132 |
7 | 黄阿钟 | 2.2% | 0.132 |
8 | 徐立华 | 2.2% | 0.132 |
9 | 卓彬 | 2.17% | 0.1304 |
10 | 林国银 | 2.17% | 0.1304 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 合伙人变更 |
林雄英林云卓立昂林丽英黄阿钟丁瑶瑶兰爱容林莹徐立华兰玉龙毕建辉谢雪华黄翠花兰阿珠林国银卓道志林钟秋 [退出]刘勇林燕玲薛冰云王敏贤郜寿瑾韦秀莲林湛一戴进堂朱石清郭柏生林永荣卢冬华王米珠 [退出]杨元容卓陈霞 [退出]林子镜彭德通张衍辉俞珠银何国文易际海 [退出]应斌清 [退出]卓彬卓思知蒋亨玉黄信清陈月玲刘灵燕 [退出]林少平陈贵荣陈清云 [退出]刘艳
|
林雄英林云卓立昂林丽英黄阿钟丁瑶瑶兰爱容林莹徐立华兰玉龙毕建辉谢雪华黄翠花兰阿珠林国银卓道志苏国平 [新增]刘勇林燕玲薛冰云王敏贤郜寿瑾韦秀莲林湛一戴进堂朱石清郭柏生林永荣卢冬华郑惠玲 [新增]杨元容林谊春 [新增]林子镜彭德通张衍辉俞珠银何国文陈庆忠 [新增]张金霞 [新增]卓彬卓思知蒋亨玉黄信清陈月玲陈忠炎 [新增]林少平陈贵荣郑永明 [新增]刘艳
|
2 | 2019-04-09 | 合伙人变更 |
陈宇婷, [退出]刘风平 [退出]
|
林雄英, [新增]林云, [新增]卓立昂, [新增]林丽英, [新增]黄阿钟, [新增]丁瑶瑶, [新增]兰爱容, [新增]林莹, [新增]徐立华, [新增]兰玉龙, [新增]毕建辉, [新增]谢雪华, [新增]黄翠花, [新增]兰阿珠, [新增]林国银, [新增]卓道志, [新增]林钟秋, [新增]刘勇, [新增]林燕玲, [新增]薛冰云, [新增]王敏贤, [新增]郜寿瑾, [新增]韦秀莲, [新增]林湛一, [新增]戴进堂, [新增]朱石清, [新增]郭柏生, [新增]林永荣, [新增]卢冬华, [新增]王米珠, [新增]杨元容, [新增]卓陈霞, [新增]林子镜, [新增]彭德通, [新增]张衍辉, [新增]俞珠银, [新增]何国文, [新增]易际海, [新增]应斌清, [新增]卓彬, [新增]卓思知, [新增]蒋亨玉, [新增]黄信清, [新增]陈月玲, [新增]刘灵燕, [新增]林少平, [新增]陈贵荣, [新增]陈清云, [新增]刘艳 [新增]
|
3 | 2019-04-09 | 合伙人变更 |
陈宇婷 [退出]刘风平 [退出]
|
林雄英 [新增]林云 [新增]卓立昂 [新增]林丽英 [新增]黄阿钟 [新增]丁瑶瑶 [新增]兰爱容 [新增]林莹 [新增]徐立华 [新增]兰玉龙 [新增]毕建辉 [新增]谢雪华 [新增]黄翠花 [新增]兰阿珠 [新增]林国银 [新增]卓道志 [新增]林钟秋 [新增]刘勇 [新增]林燕玲 [新增]薛冰云 [新增]王敏贤 [新增]郜寿瑾 [新增]韦秀莲 [新增]林湛一 [新增]戴进堂 [新增]朱石清 [新增]郭柏生 [新增]林永荣 [新增]卢冬华 [新增]王米珠 [新增]杨元容 [新增]卓陈霞 [新增]林子镜 [新增]彭德通 [新增]张衍辉 [新增]俞珠银 [新增]何国文 [新增]易际海 [新增]应斌清 [新增]卓彬 [新增]卓思知 [新增]蒋亨玉 [新增]黄信清 [新增]陈月玲 [新增]刘灵燕 [新增]林少平 [新增]陈贵荣 [新增]陈清云 [新增]刘艳 [新增]
|
4 | 2019-04-09 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
刘风平; [退出]
|
黄阿钟; [新增]
|
5 | 2018-07-19 | 合伙人变更 |
曾美丽, [退出]朱梅丽 [退出]
|
陈宇婷, [新增]刘风平 [新增]
|
6 | 2018-07-19 | 合伙人变更 |
曾美丽 [退出]朱梅丽 [退出]
|
陈宇婷 [新增]刘风平 [新增]
|
7 | 2018-07-19 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
朱梅丽; [退出]
|
刘风平; [新增]
|
8 | 2018-05-10 | 合伙人变更 |
曾美丽,曾绍民, [退出]朱梅丽
|
曾美丽,朱梅丽
|
9 | 2018-05-10 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
曾绍民; [退出]
|
朱梅丽; [新增]
|
10 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
曾嘉佳
|
曾汇成
|