序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航机载系统有限公司 | 100% | 19027.500000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艮
|
|
2 |
聂春江
|
|
3 |
杨楠
|
|
4 |
方琳
|
|
5 |
于德河
|
|
6 |
杜旭
|
|
7 |
蒙海鹰
|
|
8 |
李乐乐
|
|
9 |
李树业
|
|
10 |
顾建国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵阳航空电机有限公司物资供销经营部
|
吕敏锐 | 2001-04-17 |
2 |
贵阳航空电机有限公司工会委员会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈文毕
|
王艮
|
2 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
聂春江杨海 [退出]胡昱敏 [退出]巢青 [退出]陈文毕 [退出]杜旭
|
于德河 [新增]王艮 [新增]李树业 [新增]杜旭聂春江李乐乐 [新增]顾建国 [新增]蒙海鹰 [新增]方琳 [新增]杨楠 [新增]
|
3 | 2022-01-27 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
4 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海胡昱敏王锴 [退出]陈文毕杜旭王艮 [退出]
|
聂春江 [新增]杨海胡昱敏巢青 [新增]陈文毕杜旭
|
5 | 2020-11-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-11-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
航空及非航空电机电器制造;电源系统总体、武器装备专用传感器的科研、修理及技术服务;非标准设备制造;工模具制造;机床修理;汽车销售(凭品牌汽车备案手续销售);铸造;销售:金属材料、建材、机电产品、五金交电、化工产品(国家专项管理的除外);电机电器、汽车零部件、成套设备进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
|
航空及非航空电机电器、电源系统总体、武器装备专用传感器的科研、制造、修理及技术服务;试验;非标准设备制造;工模具制造;机床修理;汽车销售(凭品牌汽车备案手续销售);铸造;销售:金属材料、建材、机电产品、五金交电、化工产品(国家专项管理的除外);电机电器、汽车零部件、成套设备进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
|
7 | 2019-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁安如 [退出]陈文毕
|
杨海 [新增]胡昱敏 [新增]王锴 [新增]陈文毕杜旭 [新增]王艮 [新增]
|
8 | 2019-12-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2019-12-27 | 实收资本变更 |
9027.5
|
19027.500000( + 110.77264% )
|
10 | 2019-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中航工业机电系统股份有限公司:100%; [退出]
|
中航机载系统有限公司:100%; [新增]
|