序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王运万 | 60% | 36万人民币 |
2 | 张应萍 | 40% | 24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王运万
|
|
2 |
李琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
酒类生产(以前置审批核定的内容和期限为准),销售。
|
酒类生产、销售、进出口对外贸易。
|
2 | 2020-06-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2017-05-23 | 联络员备案变更 |
无
|
罗芹
|
4 | 2015-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王运万,50%,新添股东,吴应贵,50%
|
王运万,60%,张应萍,40% [新增]
|
5 | 2015-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王运万:*%,新添股东,吴应贵:*% [退出]
|
王运万:*%,张应萍:*% [新增]
|
6 | 2015-01-08 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东
|
'张应萍' [新增]
|
7 | 2015-01-08 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
'吴应贵' [退出]
|
删除股东
|
8 | 2015-01-08 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
'王运万'
|
'王运万'
|
9 | 2013-12-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴应贵
|
王运万
|
10 | 2013-11-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王运万
|
吴应贵
|