序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵文才 | 50.99707% | 522.21万人民币 |
2 | 马静 | 49.00293% | 501.79万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵文才
|
|
2 |
马静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州琴竹电建公司盘县分公司
|
赵毓琰 | 1993-11-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡冰:50.9971%; [退出]马静:49.0029%;
|
马静:49.0029%;赵文才:50.9971%; [新增]
|
2 | 2020-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡冰:*; [退出]马静:*;
|
马静:*;赵文才:*; [新增]
|
3 | 2020-06-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡冰
|
赵文才
|
4 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡杰 [退出]胡冰 [退出]
|
赵文才 [新增]马静 [新增]
|
5 | 2020-06-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
胡杰; [退出]胡冰;
|
马静:49.0029%; [新增]胡冰:50.9971%;
|
7 | 2020-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡杰; [退出]胡冰;
|
马静:*; [新增]胡冰:*;
|
8 | 2014-05-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李祖铭,5.79%, [退出]向阳,6.51%, [退出]谢立,7.15%, [退出]张军辉,6.93%, [退出]陈端,6.72%, [退出]洪宝昆,8.63%, [退出]新添股东,谭绍鹏,7.36%,韩青,8.83%, [退出]陈宇禄,8.77%, [退出]沈汉中,6.38%, [退出]新添股东,谭华,7.15%,罗世良,11.99%, [退出]杨光,7.79% [退出]
|
胡杰,0%, [新增]胡冰,0% [新增]
|
9 | 2014-05-30 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
'向阳' [退出]
|
删除股东
|
10 | 2014-05-30 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
'谭绍鹏' [退出]
|
删除股东
|