序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪学松 | 62% | 1860万人民币 |
2 | 倪杨扬 | 38% | 1140万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪杨杨
|
|
2 |
倪学松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
倪学松朱孔勇 [退出]
|
倪学松倪杨扬 [新增]
|
2 | 2019-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
朱孔勇
|
倪杨扬
|
3 | 2019-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
倪学松:*;朱孔勇:*; [退出]
|
倪学松:*;倪杨扬:*; [新增]
|
4 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
方奇辉 [退出]李美霞 [退出]
|
倪学松 [新增]朱孔勇 [新增]
|
5 | 2018-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李美霞
|
朱孔勇
|
6 | 2018-11-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
方奇辉:*; [退出]黄焕新:*; [退出]李美霞:*; [退出]
|
朱孔勇:*; [新增]倪学松:*; [新增]
|
7 | 2018-11-29 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
8 | 2011-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东,李小光,30.0000%
|
黄焕新,30% [新增]
|
9 | 2010-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈健龙
|
李美霞
|
10 | 2010-03-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东,陈健龙,30.0000%
|
李美霞,30% [新增]
|