序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 100% | 20000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
封海峰
|
|
2 |
黎建梅
|
|
3 |
刘建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
贵州省毕节市黔西县莲城大道城关镇政府对面
|
贵州省毕节市黔西县雨朵镇登高社区
|
2 | 2018-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新矿贵州能源有限公司; [退出]
|
山东能源集团贵州矿业有限公司%; [新增]
|
3 | 2018-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新矿贵州能源有限公司; [退出]
|
山东能源集团贵州矿业有限公司; [新增]
|
4 | 2018-10-29 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
5 | 2018-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
谢祥君
|
封海峰
|
6 | 2018-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
新矿贵州能源有限公司; [退出]
|
山东能源集团贵州矿业有限公司:100%; [新增]
|
7 | 2018-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
谢祥军 [退出]黎建梅刘建军
|
封海峰 [新增]黎建梅刘建军
|
8 | 2018-10-29 | 其他事项备案变更 |
无
|
100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023,
|
9 | 2016-04-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
****-**-**
|
****-**-**
|
10 | 2016-04-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) |
2015-07-07
|
2035-07-07
|