序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱超 | 60% | 120万人民币 |
2 | 周越 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱超
|
|
2 |
周越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:朱超,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08;投资人:秦云峰,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08; [退出]
|
投资人:周越,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08; [新增]投资人:朱超,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08;
|
2 | 2018-06-29 | 其他变更 |
姓名:朱超,职务:执行董事;姓名:秦云峰,职务:监事;姓名:朱超,职务:经理;
|
姓名:周越,职务:监事;姓名:朱超,职务:执行董事;姓名:朱超,职务:经理;
|
3 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:朱超 ;投资人:秦云峰 ; [退出]
|
投资人:周越 ; [新增]投资人:朱超 ;
|
4 | 2018-01-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑年萍,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-06; [退出]投资人:秦云峰,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-06;
|
投资人:朱超,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08; [新增]投资人:秦云峰,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2037-01-08;
|
5 | 2018-01-11 | 其他变更 |
姓名:秦云峰,职务:监事;姓名:郑年萍,职务:执行董事;姓名:郑年萍,职务:经理;
|
姓名:朱超,职务:执行董事;姓名:秦云峰,职务:监事;姓名:朱超,职务:经理;
|
6 | 2018-01-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑年萍 ; [退出]投资人:秦云峰 ;
|
投资人:朱超 ; [新增]投资人:秦云峰 ;
|
7 | 2018-01-11 | 法定代表人变更 |
郑年萍
|
朱超
|
8 | 2017-10-20 | 经营范围变更 |
计算机软件开****;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;设计、制作、代理、****布国内各项广告业务;企业形象策划服务;大型活动组织服务。(以工商核定为准)。
|
计算机软件开****;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;设计、制作、代理、****布国内各项广告业务;企业形象策划服务;大型活动组织服务。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|