序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瞿小女 | 60% | 300万人民币 |
2 | 余敦龙 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
瞿小女
|
|
2 |
余敦龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:瞿小女,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2034-12-14;投资人:余敦龙,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-12-14;
|
投资人:瞿小女,出资额:300( + 400% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2034-01-18;投资人:余敦龙,出资额:200( + 400% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-01-18;
|
2 | 2019-01-24 | 经营范围变更 |
互联网信息服务;版权服务;广播电视节目制作;文化艺术交流活动组织策划;平面、动画设计; 文艺创作与表演 ;会展服务;票务代理;计算机系统集成;计算机软硬件、通信设备的技术开****、技术咨询、技术维护及销售;国内各类广告的设计、制作、代理、****布;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);呼叫中心服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
互联网信息服务;版权服务;计算机系统集成;计算机软硬件、通信设备的技术开****、技术咨询、技术维护及销售;广播电视节目制作;平面设计;动画设计;工程技术咨询;会展服务;票务代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);增值电信业务;信息技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:瞿小女 ;投资人:余敦龙 ;
|
投资人:瞿小女 ;投资人:余敦龙 ;
|
4 | 2019-01-24 | 注册资本(金)变更 |
100万元
|
500万元( + 400% )
|
5 | 2019-01-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张俊洁,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-12-14; [退出]
|
投资人:瞿小女,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2034-12-14; [新增]投资人:余敦龙,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-12-14; [新增]
|
6 | 2019-01-09 | 其他变更 |
姓名:张俊洁,职务:执行董事;姓名:赵玉程,职务:监事;姓名:张俊洁,职务:经理;
|
姓名:余敦龙,职务:监事;姓名:瞿小女,职务:经理;姓名:瞿小女,职务:执行董事;
|
7 | 2019-01-09 | 经营范围变更 |
计算机软件开****与销售;计算机系统集成;从事信息技术领域的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
互联网信息服务;版权服务;广播电视节目制作;文化艺术交流活动组织策划;平面、动画设计; 文艺创作与表演 ;会展服务;票务代理;计算机系统集成;计算机软硬件、通信设备的技术开****、技术咨询、技术维护及销售;国内各类广告的设计、制作、代理、****布;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);呼叫中心服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-01-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张俊洁 ; [退出]
|
投资人:瞿小女 ; [新增]投资人:余敦龙 ; [新增]
|
9 | 2019-01-09 | 法定代表人变更 |
张俊洁
|
瞿小女
|
10 | 2018-12-27 | 其他变更 |
姓名:赵玉程,职务:监事;姓名:张俊洁,职务:执行董事;姓名:张俊洁,职务:经理;
|
姓名:翟小女,职务:执行董事;姓名:余敦龙,职务:监事;姓名:翟小女,职务:经理;
|