序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑建华 | 99.09091% | 32.7万人民币 |
2 | 吴亚平 | 0.90909% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑建华
|
|
2 |
吴亚平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑建华,出资额: 0.3000万人民币,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:吴鑫,出资额:32.4万人民币,占98.1818%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:曹洪晓,出资额: 0.3000万人民币,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]
|
投资人:郑建华,出资额:32.7( + 10800% )万人民币,占99.0909%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:吴亚平,出资额: 0.3000万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间:2018-10-08; [新增]
|
2 | 2017-01-20 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****K
|
3 | 2017-01-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑建华 ;投资人:吴鑫 ; [退出]投资人:曹洪晓 ; [退出]
|
投资人:郑建华 ;投资人:吴亚平 ; [新增]
|
4 | 2017-01-20 | 其他变更 |
姓名:郑建华,职务:执行董事兼总经理;姓名:吴鑫,职务:董事;姓名:曹洪晓,职务:监事;
|
姓名:郑建华,职务:执行董事兼总经理;姓名:吴亚平,职务:监事;
|
5 | 2010-12-23 | 投资人(股权)变更 |
吴鑫,出资32.7万元,占99.0909%;曹洪晓,出资0.3万元,占0.9091%;
|
郑建华,出资0.3万元,占0.91%; [新增]吴鑫,出资32.4( - 0.91743% )万元,占98.18%;曹洪晓,出资0.3万元,占0.9091%;
|
6 | 2010-12-23 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:吴鑫
|
证件号码:******,姓名:郑建华
|
7 | 2010-12-23 | 其他变更 |
******,吴鑫,执行董事;******,曹洪晓,监事;
|
******,曹洪晓,总经理;******,吴鑫,监事;******,郑建华,执行董事;
|
8 | 2009-04-02 | 实收资本变更 |
3.0
|
33.0( + 1000% )
|
9 | 2009-04-02 | 其他变更 |
吴鑫:90%;曹洪晓:10%;
|
吴鑫:99.09%;曹洪晓:.91%;
|
10 | 2009-04-02 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:3.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:33.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|