序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟德红 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟德红
|
|
2 |
张纯如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:钟德红,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:牟华红,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:2011-09-16; [退出]
|
投资人:钟德红,出资额:1000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-29;
|
2 | 2019-01-25 | 其他变更 |
姓名:牟华红,职务:监事;姓名:钟德红,职务:执行董事;姓名:钟德红,职务:经理;
|
姓名:钟德红,职务:执行董事;姓名:钟德红,职务:经理;姓名:张纯如,职务:监事;
|
3 | 2019-01-25 | 经营范围变更 |
电子产品、通信产品的生产;电子产品、通信产品、计算机软件的开****、技术咨询服务、维修;第二类增值电信业务中的信息服务业务;国内贸易;计量仪器、环保设备的研制开****;环境监测仪器的研制、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电子产品、通信产品的生产;电子产品、通信产品、计算机软件的开****、技术咨询服务、维修;第二类增值电信业务中的信息服务业务;国内贸易;计量仪器、环保设备的研制开****;环境监测仪器的研制及维修;通信工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-01-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:钟德红 ;投资人:牟华红 ; [退出]
|
投资人:钟德红 ;
|
5 | 2019-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2014-06-12 | 投资人(股权)变更 |
杨华刚,出资400万人民币,占40.0%,实缴出资400万; [退出]涂和平,出资600万人民币,占60.0%,实缴出资600万; [退出]
|
牟华红,出资0万人民币,占0.0%,实缴出资0万; [新增]钟德红,出资0万人民币,占0.0%,实缴出资0万; [新增]
|
7 | 2014-06-12 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:杨华刚
|
证件号码:******,姓名:钟德红
|
8 | 2014-06-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨华刚 ; [退出]投资人:涂和平 ; [退出]
|
投资人:牟华红 ; [新增]投资人:钟德红 ; [新增]
|
9 | 2014-06-12 | 其他变更 |
执行董事兼总经理,孙晓燕,***;监事,杨华刚,***;
|
监事,牟华红,***;执行董事兼总经理,钟德红,***;
|
10 | 2014-06-12 | 经营范围变更 |
电子产品、通信产品的生产;电子产品、通信产品、计算机软件的开****、技术咨询服务、维修;第二类增值电信业务中的信息服务业务(有效期至2015年1月4日);国内贸易。(国家有专项规定的除外)
|
电子产品、通信产品的生产;电子产品、通信产品、计算机软件的开****、技术咨询服务、维修;第二类增值电信业务中的信息服务业务(有效期至2015年1月4日);国内贸易;计量仪器、环保设备的研制开****;环境监测仪器的研制、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|