序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭秀娟 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 冯小荣 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭秀娟
|
|
2 |
冯小荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:余新昌,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01; [退出]投资人:冯小荣,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01;
|
投资人:郭秀娟,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01; [新增]投资人:冯小荣,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01;
|
2 | 2016-12-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:余新昌 ; [退出]投资人:冯小荣 ;
|
投资人:郭秀娟 ; [新增]投资人:冯小荣 ;
|
3 | 2016-12-05 | 其他变更 |
姓名:余新昌,职务:执行董事兼总经理;姓名:冯小荣,职务:监事;
|
姓名:郭秀娟,职务:执行董事兼总经理;姓名:冯小荣,职务:监事;
|
4 | 2016-12-05 | 法定代表人变更 |
余新昌
|
郭秀娟
|
5 | 2016-06-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:安文,出资额:30万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出]投资人:宋宇明,出资额:20万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出]
|
投资人:余新昌,出资额:120万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01; [新增]投资人:冯小荣,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2028-10-01; [新增]
|
6 | 2016-06-06 | 其他变更 |
姓名:安文,职务:监事;姓名:宋宇明,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:余新昌,职务:执行董事兼总经理;姓名:冯小荣,职务:监事;
|
7 | 2016-06-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:安文 ; [退出]投资人:宋宇明 ; [退出]
|
投资人:余新昌 ; [新增]投资人:冯小荣 ; [新增]
|
8 | 2016-06-06 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****6
|
9 | 2016-06-06 | 法定代表人变更 |
宋宇明
|
余新昌
|
10 | 2016-06-06 | 注册资本(金)变更 |
50万元
|
200万元( + 300% )
|