序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭金虎 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 夏爱莲 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱承奎
|
|
2 |
樊启龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:胡景年 ; [退出]投资人:郭金虎 ;投资人:樊启龙 ; [退出]
|
投资人:郭金虎 ;投资人:夏爱莲 ; [新增]
|
2 | 2022-04-26 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:金属切削机床销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,机械设备销售,机械设备研****,普通机械设备安装服务,机械电气设备销售,畜牧渔业饲料销售,畜牧机械销售,畜牧专业及辅助性活动,智能农业管理,农林牧渔专用仪器仪表销售,金属工具销售,农林牧渔机械配件销售,农业科学研究和试验****展,日用产品修理,专用设备修理,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,半导体器件专用设备销售,照明器具制造,照明器具销售,智能仪器仪表销售,智能农机装备销售,规划设计管理,五金产品批****,五金产品零售,办公设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属切削机床销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,机械设备销售,机械设备研****,普通机械设备安装服务,机械电气设备销售,畜牧渔业饲料销售,畜牧机械销售,畜牧专业及辅助性活动,智能农业管理,农林牧渔专用仪器仪表销售,金属工具销售,农林牧渔机械配件销售,农业科学研究和试验****展,日用产品修理,专用设备修理,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,半导体器件专用设备销售,照明器具制造,照明器具销售,智能仪器仪表销售,智能农机装备销售,规划设计管理,五金产品批****,五金产品零售,办公设备销售,农副产品销售,保温材料销售,隔热和隔音材料销售,涂料销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2022-04-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:胡景年,出资额:60万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2030-09-21; [退出]投资人:郭金虎,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2030-09-21;投资人:樊启龙,出资额:60万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2030-09-21; [退出]
|
投资人:郭金虎,出资额:120( + 50% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2030-09-21;投资人:夏爱莲,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2030-09-21; [新增]
|
4 | 2021-12-22 | 其他变更 |
批****和零售业
|
批****和零售业
|
5 | 2021-12-22 | 经营范围变更 |
一般项目:农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,机械设备销售,机械设备研****,普通机械设备安装服务,电气机械设备销售,畜牧渔业饲料销售,畜牧机械销售,畜牧专业及辅助性活动,智能农业管理,农林牧渔专用仪器仪表销售,金属工具销售,农林牧渔机械配件销售,农业科学研究和试验****展,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,智能仪器仪表销售,智能农机装备销售,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,五金产品批****(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:金属切削机床销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,机械设备销售,机械设备研****,普通机械设备安装服务,机械电气设备销售,畜牧渔业饲料销售,畜牧机械销售,畜牧专业及辅助性活动,智能农业管理,农林牧渔专用仪器仪表销售,金属工具销售,农林牧渔机械配件销售,农业科学研究和试验****展,日用产品修理,专用设备修理,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,半导体器件专用设备销售,照明器具制造,照明器具销售,智能仪器仪表销售,智能农机装备销售,规划设计管理,五金产品批****,五金产品零售,办公设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
6 | 2021-12-22 | 行业代码变更 |
农业机械批****
|
其他未列明批****业
|
7 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
胡景年
|
朱承奎
|
8 | 2020-12-02 | 其他变更 |
姓名:樊启龙,职务:监事;姓名:胡景年,职务:经理;姓名:胡景年,职务:执行董事;
|
姓名:朱承奎,职务:经理;姓名:朱承奎,职务:执行董事;姓名:樊启龙,职务:监事;
|