序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁青良 | 52% | 26.0万人民币 |
2 | 张飞燕 | 48% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁青良
|
|
2 |
施惠英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-16 | 经营范围变更 |
快递服务(凭快递业务经营许可证经营,有效期至2018年9月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
快递服务(凭快递业务经营许可证经营,有效期至2023年9月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2019-04-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:袁青良,出资额:26万,占52%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-27;投资人:施惠英,出资额:24万,占48%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-27; [退出]
|
投资人:袁青良,出资额:26万,占52%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-27;投资人:张飞燕,出资额:24万,占48%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-27; [新增]
|
3 | 2019-04-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:袁青良 ;投资人:施惠英 ; [退出]
|
投资人:袁青良 ;投资人:张飞燕 ; [新增]
|
4 | 2016-08-30 | 其他变更 |
|
***142
|
5 | 2016-08-30 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****2
|
6 | 2016-08-30 | 其他变更 |
|
*****2
|