序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南昌庭云置业有限公司 | 100% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨威
|
|
2 |
杨佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-13 | 经营范围变更 |
实业投资(金融、期货、证劵、保险除外);房地产开****。(以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营)**
|
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-10-13 | 住所变更 |
江西省南昌市高新技术产业开****区高新火炬大街719号博纳大厦第八层
|
江西省南昌市南昌高新技术产业开****区瑶湖西七路550号九丰基站
|
3 | 2021-11-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨银龙 ; [退出]投资人:杨继英 ; [退出]投资人:杨佳 ; [退出]
|
投资人:南昌庭云置业有限公司 ; [新增]
|
4 | 2021-11-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
5 | 2021-11-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨银龙,出资额:1000万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [退出]投资人:杨继英,出资额:400万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [退出]投资人:杨佳,出资额:600万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [退出]
|
投资人:南昌庭云置业有限公司,出资额:2000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [新增]
|
6 | 2021-11-24 | 其他变更 |
姓名:杨威,职务:执行董事;姓名:杨威,职务:经理;姓名:杨继英,职务:监事;
|
姓名:杨佳,职务:监事;姓名:杨威,职务:经理;姓名:杨威,职务:执行董事;
|
7 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨继英,出资额:400万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05;投资人:杨威,出资额:1600万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [退出]
|
投资人:杨银龙,出资额:1000万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [新增]投资人:杨继英,出资额:400万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05;投资人:杨佳,出资额:600万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2013-07-05; [新增]
|
8 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨继英 ;投资人:杨威 ; [退出]
|
投资人:杨银龙 ; [新增]投资人:杨继英 ;投资人:杨佳 ; [新增]
|
9 | 2016-03-08 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:杨威,职务:监事;姓名:秦小菊,职务:执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名:杨威,职务:执行董事兼总经理;姓名:杨继英,职务:监事; [新增]
|
10 | 2016-03-08 | 其他变更 |
注册号:*****
|
***46Y
|