序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西长天集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董娟
|
|
2 |
何国群
|
|
3 |
姜婷婷
|
|
4 |
周容彬
|
|
5 |
胡珺
|
|
6 |
周洁如
|
|
7 |
潘然
|
|
8 |
胡琪宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案备案
|
2 | 2021-07-07 | 董事备案 |
|
职务:董事,姓名:董娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:董娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:何国群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:胡珺,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:胡琪宇,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:姜婷婷,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:潘然,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事会主席,姓名:周洁如,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:周容彬,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
3 | 2021-03-05 | 投资人(股权)变更 |
|
投资人:江西长天集团有限公司 ;
|
4 | 2021-03-05 | 注册资本(金)变更 |
|
50000万元( + 150% )
|
5 | 2021-03-05 | 其他变更 |
|
姓名:董娟,职务:经理;姓名:朱良,职务:监事;姓名:周容彬,职务:监事会主席;姓名:胡琪宇,职务:监事;姓名:符小平,职务:董事;姓名:邓保华,职务:董事;姓名:何国群,职务:董事长;姓名:董娟,职务:董事;姓名:周洁如,职务:董事;
|
6 | 2021-03-05 | 投资人(股权)变更 |
|
投资人:江西长天集团有限公司,出资额:50000( + 150% )万,占100%,出资方式:货币,其他,出资时间:2031-02-25;
|
7 | 2020-12-29 | 投资人(股权)变更 |
|
投资人:江西长天集团有限公司 ;
|
8 | 2020-12-29 | 注册资本(金)变更 |
|
20000万元( + 33.33333% )
|
9 | 2020-12-29 | 住所变更 |
|
江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城3-57#501室
|
10 | 2020-12-29 | 投资人(股权)变更 |
|
投资人:江西长天集团有限公司,出资额:20000( + 33.33333% )万,占100%,出资方式:货币,其他,出资时间:2029-08-31;
|