序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊俊锋 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 黄艳 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊俊锋
|
|
2 |
黄艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 经营范围变更 |
软、硬件网络技术的设计开****、技术咨询;计算机信息系统集成;电子产品、软硬件产品的技术开****、销售;安全技术防范工程设计;国内贸易。(国家有专项规定的凭有效许可证、资质证经营)**
|
许可项目:建设工程施工,施工专业作业,建设工程设计,建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,互联网安全服务,网络与信息安全软件开****,云计算设备销售,光通信设备销售,电子元器件零售,软件开****,集成电路销售,网络技术服务,信息技术咨询服务,工业控制计算机及系统销售,信息系统运行维护服务,信息系统集成服务,网络设备销售,信息安全设备销售,电子元器件批****,电子元器件与机电组件设备销售,互联网设备销售,国内贸易代理,安全技术防范系统设计施工服务,体育场地设施工程施工,工程管理服务,园林绿化工程施工,办公设备耗材销售,计算机及通讯设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2017-11-10 | 其他变更 |
|
*****3
|
3 | 2013-05-16 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:张天利
|
证件号码:******,姓名:樊俊峰
|
4 | 2013-05-16 | 投资人(股权)变更 |
董平海,出资54万人民币,占27.0%,实缴出资54万; [退出]张天利,出资86万人民币,占43.0%,实缴出资86万; [退出]边鈺,出资60万人民币,占30.0%,实缴出资60万; [退出]
|
黄艳,出资60万,占30.0%,实缴出资60万; [新增]樊俊锋,出资140万,占70.0%,实缴出资140万; [新增]
|
5 | 2013-05-16 | 其他变更 |
|
执行董事兼总经理,樊俊锋,1979-11-04;监事,黄艳,1981-01-04;
|
6 | 2010-11-30 | 投资人(股权)变更 |
边鈺,出资60.0万元,占150.0%;张天利,出资86.0万元,占215.0%;董海平,出资54.0万元,占135.0%; [退出]
|
董平海,出资54.0万元,占27.0%; [新增]张天利,出资86.0万元,占43.0%;边鈺,出资60.0万元,占30.0%;
|
7 | 2010-11-30 | 实收资本变更 |
40
|
200( + 400% )
|
8 | 2010-11-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2008-10-10;经营期限止2010-10-09
|
经营期限起2008-10-10;经营期限止2028-10-09
|
9 | 2010-11-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本200;币种人民币;固定资金;流动资金
|
注册资本200;币种人民币;固定资金;流动资金;
|
10 | 2010-11-30 | 住所变更 |
南昌市高新区高新一路建昌工业园留学生创业园413室
|
南昌高新区高新二路18号创业园D216、D218室
|