序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周建武 | 90% | 270万人民币 |
2 | 谭萍 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文军
|
|
2 |
周建武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-14 | 其他变更 |
姓名:周建武,职务:监事;姓名:李振军,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:周建武,职务:监事;姓名:文军,职务:执行董事兼总经理;
|
2 | 2016-10-14 | 法定代表人变更 |
李振军
|
文军
|
3 | 2016-02-23 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****0X4
|
4 | 2016-02-23 | 其他变更 |
姓名:周建武,职务:监事;姓名:谭萍,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:周建武,职务:监事;姓名:李振军,职务:执行董事兼总经理;
|
5 | 2016-02-23 | 法定代表人变更 |
谭萍
|
李振军
|
6 | 2014-06-18 | 投资人(股权)变更 |
曾宏斌,出资45万人民币,占90.0%,实缴出资45万; [退出]谭萍,出资5万人民币,占10.0%,实缴出资5万;
|
谭萍,出资30( + 500% )万人民币,占10.0%,实缴出资5万;周建武,出资270万人民币,占90.0%,实缴出资45万; [新增]
|
7 | 2014-06-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:曾宏斌 ; [退出]投资人:谭萍 ;
|
投资人:谭萍 ;投资人:周建武 ; [新增]
|
8 | 2014-06-18 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
300万人民币( + 500% )
|
9 | 2014-06-18 | 其他变更 |
执行董事兼总经理,谭萍,***;监事,曾宏斌,***;
|
执行董事兼总经理,谭萍,***;监事,周建武,***;
|
10 | 2013-07-12 | 投资人(股权)变更 |
曾慈,出资25万,占50.0%,实缴出资25万; [退出]江蒙银,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资25万; [退出]
|
曾宏斌,出资45万,占90.0%,实缴出资45万; [新增]谭萍,出资5万,占10.0%,实缴出资5万; [新增]
|