序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤利华 | 60% | 1500.0万人民币 |
2 | 吴景乐 | 40% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤利华
|
|
2 |
吴景乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张喆 ; [退出]投资人:汤利华 ;
|
投资人:汤利华 ;投资人:吴景乐 ; [新增]
|
2 | 2021-06-07 | 其他变更 |
姓名:张喆,职务:监事;姓名:汤利华,职务:执行董事;姓名:汤利华,职务:经理;
|
姓名:汤利华,职务:执行董事;姓名:汤利华,职务:经理;姓名:吴景乐,职务:监事;
|
3 | 2021-06-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张喆,出资额:1000万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27; [退出]投资人:汤利华,出资额:1500万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27;
|
投资人:汤利华,出资额:1500万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27;投资人:吴景乐,出资额:1000万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27; [新增]
|
4 | 2020-11-03 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘笑 ; [退出]投资人:张喆 ;
|
投资人:张喆 ;投资人:汤利华 ; [新增]
|
5 | 2020-11-03 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘笑,出资额:1500万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27; [退出]投资人:张喆,出资额:1000万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27;
|
投资人:张喆,出资额:1000万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27;投资人:汤利华,出资额:1500万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2046-01-27; [新增]
|
6 | 2019-08-16 | 其他变更 |
姓名:张喆,职务:监事;姓名:文婷,职务:执行董事;姓名:文婷,职务:经理;
|
姓名:张喆,职务:监事;姓名:汤利华,职务:执行董事;姓名:汤利华,职务:经理;
|
7 | 2019-08-16 | 法定代表人变更 |
文婷
|
汤利华
|
8 | 2018-06-26 | 其他变更 |
姓名:张喆,职务:监事;姓名:刘笑,职务:执行董事;姓名:刘笑,职务:经理;
|
姓名:张喆,职务:监事;姓名:文婷,职务:执行董事;姓名:文婷,职务:经理;
|
9 | 2018-06-26 | 法定代表人变更 |
刘笑
|
文婷
|