序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上栗县普化贸易有限公司 | 90% | 270万人民币 |
2 | 李武 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄维
|
|
2 |
冯露
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-27 | 其他变更 |
姓名:黄华文,职务:监事;姓名:黄维,职务:执行董事;
|
姓名:黄华文,职务:监事;姓名:李武,职务:执行董事;姓名:李武,职务:经理;
|
2 | 2022-09-27 | 法定代表人变更 |
黄维
|
李武
|
3 | 2022-09-01 | 其他变更 |
姓名:冯露,职务:监事;姓名:黄维,职务:执行董事;
|
姓名:黄维,职务:执行董事;姓名:黄华文,职务:监事;
|
4 | 2022-09-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄维 ; [退出]
|
投资人:李武 ; [新增]投资人:上栗县普化贸易有限公司 ; [新增]
|
5 | 2022-09-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
其他有限责任公司(1190)
|
6 | 2021-01-08 | 经营范围变更 |
烟花生产。(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2020年06月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:烟花生产。(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2023年12月29日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-12-19 | 经营范围变更 |
烟花生产。(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2019年12月6日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
烟花生产。(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2020年06月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-02-13 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****5XW
|
9 | 2017-02-13 | 经营范围变更 |
烟花生产(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2016年12月6日)***
|
烟花生产。(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2019年12月6日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2015-03-16 | 经营范围变更 |
一般经营项目:烟花生产(按《安全生产许可证》核定的产品经营,经营期限至2013年12月6日)***;
|
一般经营项目:烟花生产(按《安全生产许可证》核定的产品经营,有效期至2016年12月6日)***;
|