序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宏 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宏
|
|
2 |
谢淑华
|
|
3 |
胡慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 住所变更 |
江西省九江市经开区西苑南路以南地块柴桑国际中心1、2、3栋不分单元2006室
|
江西省九江市柴桑区庐山南路90号世鼎花园1栋1单元105室-101
|
2 | 2020-11-19 | 住所变更 |
江西省九江市柴桑区江洲大道学府1号A104
|
江西省九江市九江经济技术开****区西苑南路以南地块柴桑国际中心1、2、3栋不分单元2006室
|
3 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘彦鹏,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2009-07-17; [退出]
|
投资人:王宏,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2009-07-17; [新增]
|
4 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘彦鹏 ; [退出]
|
投资人:王宏 ; [新增]
|
5 | 2020-01-07 | 住所变更 |
江西省九江市经济技术开****区九瑞大道78号
|
江西省九江市柴桑区江洲大道学府1号A104
|
6 | 2019-12-27 | 其他变更 |
姓名:谢淑华,职务:经理;姓名:胡慧,职务:监事;
|
姓名:王宏,职务:执行董事;姓名:胡慧,职务:监事;姓名:谢淑华,职务:经理;
|
7 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
刘彦鹏
|
王宏
|
8 | 2017-04-20 | 其他变更 |
|
*****E
|