序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周洁 | 99% | 990万人民币 |
2 | 桑家兴 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周洁
|
|
2 |
桑家兴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江西顺旺建设有限公司南昌分公司
|
李九花 | 2021-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-27 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程,建筑装饰装修工程,市政公用工程,园林绿化工程,水电安装工程,钢结构工程,土石方工程,地基与基础工程,公路工程,建筑幕墙工程,建筑智能化工程,环保工程,城市与道路照明工程,园林古建筑工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程施工,建设工程设计,建设工程监理,住宅室内装饰装修,公路工程监理,文物保护工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包,建筑智能化系统设计,建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:园林绿化工程施工,住宅水电安装维护服务,土石方工程施工,房屋拆迁服务,建筑材料销售,工程管理服务,工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-04-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:周洁 ;投资人:洪家荣 ; [退出]
|
投资人:周洁 ;投资人:桑家兴 ; [新增]
|
3 | 2022-04-08 | 其他变更 |
姓名:周洁,职务:执行董事;姓名:洪家荣,职务:监事;姓名:周洁,职务:经理;
|
姓名:周洁,职务:执行董事;姓名:周洁,职务:经理;姓名:桑家兴,职务:监事;
|
4 | 2022-04-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:周洁,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20;投资人:洪家荣,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [退出]
|
投资人:周洁,出资额:990( + 98% )万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20;投资人:桑家兴,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [新增]
|
5 | 2020-10-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘俊 ; [退出]投资人:孙立文 ; [退出]
|
投资人:周洁 ; [新增]投资人:洪家荣 ; [新增]
|
6 | 2020-10-15 | 其他变更 |
姓名:刘俊,职务:执行董事;姓名:孙立文,职务:监事;姓名:刘俊,职务:经理;
|
姓名:周洁,职务:执行董事;姓名:洪家荣,职务:监事;姓名:周洁,职务:经理;
|
7 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
刘俊
|
周洁
|
8 | 2020-10-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘俊,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [退出]投资人:孙立文,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [退出]
|
投资人:周洁,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [新增]投资人:洪家荣,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [新增]
|
9 | 2020-08-12 | 住所变更 |
江西省吉安市吉州区吉福路196号4幢5-03号
|
江西省九江市濂溪区高垅乡五星村六组10号
|
10 | 2020-03-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:金少萍,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [退出]投资人:邹建茂,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [退出]
|
投资人:刘俊,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [新增]投资人:孙立文,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-20; [新增]
|