序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李云峰 | 8.33333% | 0.25万人民币 |
2 | 高飞飞 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
3 | 邹孝万 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
4 | 何晓明 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
5 | 郭遗军 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
6 | 曾宪学 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
7 | 易小敏 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
8 | 李小勤 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
9 | 文锋 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
10 | 吴儒锋 | 4.16667% | 0.125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高飞飞
|
|
2 |
李慧珍
|
|
3 |
徐育清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-15 | 法定代表人变更 |
莫长生
|
高飞飞
|
2 | 2016-08-15 | 其他变更 |
姓名:徐育清,职务:监事;姓名:莫长生,职务:执行董事;
|
姓名:李慧珍,职务:经理;姓名:徐育清,职务:监事;姓名:高飞飞,职务:执行董事;
|
3 | 2016-08-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006-07-10至2016-06-30
|
2006-07-10至长期
|
4 | 2012-08-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年07月10日至2012年06月30日
|
2006年07月10日至2016年06月30日
|
5 | 2012-08-01 | 经营范围变更 |
县内班车客运,省内包车客运**
|
县内班车客运,包车客运**
|
6 | 2008-06-27 | 其他变更 |
*****15
|
*****
|
7 | 2006-07-17 | 投资者名称(姓名)变更 |
王爱民出资0.125万元,占4.17%
|
李云峰出资0.25万元,占8.33%
|