序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡六根 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 欧阳璐 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳璐
|
|
2 |
廖小永
|
|
3 |
廖余娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:胡六根,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:胡六根,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事,姓名:廖余娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:欧阳璐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:执行董事,姓名:廖小永,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:廖余娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:欧阳璐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
2 | 2018-01-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:彭小春,出资额:200万,占20%,出资方式:,出资时间:; [退出]投资人:廖小永,出资额:600万人民币,占60%,出资方式:,出资时间:; [退出]投资人:胡六根,出资额:200万人民币,占20%,出资方式:,出资时间:;
|
投资人:胡六根,出资额:600( + 200% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-30;投资人:欧阳璐,出资额:400万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2014-12-29; [新增]
|
3 | 2018-01-08 | 其他变更 |
姓名:彭小春,职务:经理;姓名:胡六根,职务:监事;姓名:廖小永,职务:执行董事;
|
姓名:胡六根,职务:执行董事;姓名:廖余娟,职务:监事;姓名:欧阳璐,职务:经理;
|
4 | 2018-01-08 | 法定代表人变更 |
彭小春
|
欧阳璐
|
5 | 2018-01-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:彭小春 ; [退出]投资人:廖小永 ; [退出]投资人:胡六根 ;
|
投资人:胡六根 ;投资人:欧阳璐 ; [新增]
|
6 | 2015-11-30 | 其他变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2015-11-30 | 投资人(股权)变更 |
廖腾珠,出资200万人民币,占20.0%,实缴出资0万; [退出]廖小永,出资600万人民币,占60.0%,实缴出资0万;胡永清,出资200万人民币,占20.0%,实缴出资0万; [退出]
|
彭小春,出资200万,占20.0%,实缴出资0万; [新增]廖小永,出资600万人民币,占60.0%,实缴出资0万;胡六根,出资200万人民币,占20.0%,实缴出资0万; [新增]
|
8 | 2015-11-30 | 投资人(股权)变更 |
投资人:廖腾珠 ; [退出]投资人:廖小永 ;投资人:胡永清 ; [退出]
|
投资人:彭小春 ; [新增]投资人:廖小永 ;投资人:胡六根 ; [新增]
|
9 | 2015-11-30 | 其他变更 |
总经理,胡永清,***;监事,廖腾珠,***;执行董事,廖小永,***;
|
监事,胡六根,***;执行董事,廖小永,***;总经理,彭小春,***;
|
10 | 2015-11-30 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:胡永清
|
证件号码:******,姓名:彭小春
|