序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佳诚国际(香港)有限公司 | 95% | 997.5万人民币 |
2 | 新余市金凤凰置业有限公司 | 5% | 52.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈垦
|
|
2 |
陈小兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 其他变更 |
姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:陈垦,职务:执行董事;姓名:陈垦,职务:经理;
|
姓名:陈垦,职务:经理;姓名:陈垦,职务:执行董事;姓名:陈小兵,职务:监事;
|
2 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
肖焰
|
陈垦
|
3 | 2020-11-05 | 其他变更 |
姓名:肖焰,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:肖焰,职务:执行董事;
|
姓名:陈垦,职务:经理;姓名:陈垦,职务:执行董事;
|
4 | 2020-09-01 | 其他变更 |
姓名:汪饶华,职务:董事长;姓名:龚永杰,职务:董事;姓名:肖焰,职务:董事;姓名:汪饶华,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事;
|
姓名:肖焰,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:肖焰,职务:执行董事;
|
5 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
汪饶华
|
肖焰
|
6 | 2020-03-26 | 其他变更 |
姓名:何力,职务:经理;姓名:何力,职务:董事长;姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:汪饶华,职务:董事;姓名:肖焰,职务:董事;
|
姓名:汪饶华,职务:董事长;姓名:龚永杰,职务:董事;姓名:肖焰,职务:董事;姓名:李朝敏,职务:监事;
|
7 | 2020-03-26 | 法定代表人变更 |
何力
|
汪饶华
|
8 | 2018-07-31 | 其他变更 |
姓名:王文俊,职务:董事长;姓名:王文俊,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:李刚,职务:董事;姓名:肖焰,职务:董事;
|
姓名:何力,职务:董事长;姓名:何力,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:汪饶华,职务:董事;姓名:肖焰,职务:董事;
|
9 | 2018-07-31 | 法定代表人变更 |
王文俊
|
何力
|
10 | 2017-08-25 | 法定代表人变更 |
李朝波
|
王文俊
|