序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贵溪市三元冶炼化工有限责任公司 | 49.93443% | 3427万人民币 |
2 | 鹰潭市益久投资有限合伙企业 | 18.40303% | 1263万人民币 |
3 | 贵溪市万鑫水泥有限公司 | 10.7096% | 735万人民币 |
4 | 李振平 | 10.2579% | 704万人民币 |
5 | 贵溪华晋昌实业有限公司 | 6.4549% | 443万人民币 |
6 | 胡建平 | 4.24013% | 291万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李振平
|
|
2 |
吴世军
|
|
3 |
罗琦
|
|
4 |
陈丛
|
|
5 |
高晓明
|
|
6 |
胡建平
|
|
7 |
李斌
|
|
8 |
郑志高
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 注册资本(金)变更 |
6863万元
|
6128万元( - 10.7096% )
|
2 | 2021-11-15 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:朱建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:李振平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:何琦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:李振平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:付雪琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事长,姓名:吴世军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:吴世军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈丛,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:黄四龙,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:高晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事,姓名:陈丛,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:高晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:胡建平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:李斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事,姓名:李振平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:李振平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:罗琦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事长,姓名:吴世军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:郑志高,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
3 | 2020-01-09 | 其他变更 |
姓名:夏明,职务:董事;姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:杨润华,职务:董事;姓名:朱建明,职务:监事;姓名:黄四龙,职务:监事会主席;姓名:李振平,职务:董事;姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:李振平,职务:经理;
|
姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:李振平,职务:董事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:朱建明,职务:监事;姓名:黄四龙,职务:监事会主席;姓名:李振平,职务:经理;姓名:何琦,职务:董事;姓名:高晓明,职务:董事;
|
4 | 2020-01-09 | 注册资本(金)变更 |
10000万元
|
6863万元( - 31.37% )
|
5 | 2018-02-01 | 其他变更 |
姓名:朱建明,职务:监事;姓名:夏明,职务:董事;姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:杨润华,职务:董事;姓名:黄四龙,职务:监事会主席;姓名:李振平,职务:董事;姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:夏明,职务:经理;
|
姓名:朱建明,职务:监事;姓名:夏明,职务:董事;姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:杨润华,职务:董事;姓名:黄四龙,职务:监事会主席;姓名:李振平,职务:董事;姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:李振平,职务:经理;
|
6 | 2018-02-01 | 法定代表人变更 |
夏明
|
李振平
|
7 | 2017-09-22 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2017-09-22 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:朱建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:陈丛,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事长,姓名:吴世军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:杨润华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:夏明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:黄四龙,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:李振平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事,姓名:付雪琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
|
职务:经理,姓名:夏明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
9 | 2017-09-22 | 监事备案 |
章程备案
|
章程备案
|
10 | 2017-09-22 | 其他变更 |
姓名:李振平,职务:董事;姓名:黄四龙,职务:董事;姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:夏明,职务:首席代表;姓名:朱建明,职务:监事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:杨润华,职务:董事;姓名:赵仲庆,职务:监事会主席;
|
姓名:付雪琴,职务:监事;姓名:朱建明,职务:监事;姓名:夏明,职务:董事;姓名:杨润华,职务:董事;姓名:陈丛,职务:董事;姓名:李振平,职务:董事;姓名:吴世军,职务:董事长;姓名:黄四龙,职务:监事会主席;
|