序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄真铮 | 85% | 850.0万人民币 |
2 | 肖波 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄真铮
|
|
2 |
肖波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:肖波 ;投资人:黄真铮 ;
|
投资人:黄真铮 ;投资人:肖波 ;
|
2 | 2021-05-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:肖波,出资额:150万,占16.7%,出资方式:货币,出资时间:2025-10-09;投资人:黄真铮,出资额:750万,占83.3%,出资方式:货币,出资时间:2025-10-09;
|
投资人:黄真铮,出资额:850( + 13.33333% )万,占85%,出资方式:货币,出资时间:2026-05-06;投资人:肖波,出资额:150万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2025-10-09;
|
3 | 2021-05-19 | 注册资本(金)变更 |
900万元
|
1000万元( + 11.11111% )
|
4 | 2017-11-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:孙玉峰,出资额:150万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:黄真铮,出资额:450万人民币,占75%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;
|
投资人:肖波,出资额:150万,占16.7%,出资方式:货币,出资时间:2025-10-09; [新增]投资人:黄真铮,出资额:750( + 66.66667% )万,占83.3%,出资方式:货币,出资时间:2025-10-09;
|
5 | 2017-11-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:孙玉峰 ; [退出]投资人:黄真铮 ;
|
投资人:肖波 ; [新增]投资人:黄真铮 ;
|
6 | 2017-11-23 | 其他变更 |
姓名:黄真铮,职务:执行董事;姓名:黄真铮,职务:经理;姓名:孙玉峰,职务:监事;
|
姓名:黄真铮,职务:经理;姓名:黄真铮,职务:执行董事;姓名:肖波,职务:监事;
|
7 | 2017-11-23 | 注册资本(金)变更 |
600万元
|
900万元( + 50% )
|
8 | 2017-11-23 | 经营范围变更 |
工程管理及咨询;建筑工程设计、市政工程、水利水电工程(不含电力设施承装、承修、承试)设计;工程地质勘探;建筑工程监理;建筑工程检测;水利水电工程(不含电力设施承装、承修、承试)检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程管理及咨询;建筑工程、市政工程、水利水电工程设计;工程地质勘察;建筑工程监理;建筑工程检测、水利水电工程检测;房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、公路养护工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、管道工程(不含压力管道)、消防设施工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、机电安装工程(除特种设备)、建筑幕墙工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程、防腐保温工程及施工;建筑劳务分包;通信设备安装、维修;建筑机械设备租赁;建筑工程招标代理;工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-01-28 | 其他变更 |
|
*****9X5
|
10 | 2014-04-25 | 投资人(股权)变更 |
孙玉峰,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资25万;黄真铮,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资25万;
|
孙玉峰,出资150( + 500% )万人民币,占25.0%,实缴出资25万;黄真铮,出资450( + 1700% )万人民币,占75.0%,实缴出资25万;
|