序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金德 | 63% | 94.5万人民币 |
2 | 杨琳 | 37% | 55.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨琳
|
|
2 |
王金德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳华 ; [退出]投资人:杨琳 ;投资人:王金德 ;
|
投资人:王金德 ;投资人:杨琳 ;
|
2 | 2021-10-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳华,出资额:30万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31; [退出]投资人:杨琳,出资额:45万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:王金德,出资额:75万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
投资人:王金德,出资额:94.5( + 26% )万,占63%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:杨琳,出资额:55.5( + 23.33333% )万,占37%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
3 | 2021-10-08 | 其他变更 |
姓名:欧阳华,职务:监事;姓名:杨琳,职务:执行董事;姓名:杨琳,职务:经理;
|
姓名:王金德,职务:监事;姓名:杨琳,职务:执行董事;姓名:杨琳,职务:经理;
|
4 | 2019-08-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳华,出资额:30万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:杨琳,出资额:90万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:王金德,出资额:30万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
投资人:欧阳华,出资额:30万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:杨琳,出资额:45( - 50% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;投资人:王金德,出资额:75( + 150% )万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
5 | 2019-08-12 | 其他变更 |
姓名:王金德,职务:执行董事;姓名:王金德,职务:经理;姓名:欧阳华,职务:监事;
|
姓名:欧阳华,职务:监事;姓名:杨琳,职务:执行董事;姓名:杨琳,职务:经理;
|
6 | 2019-08-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳华 ;投资人:杨琳 ;投资人:王金德 ;
|
投资人:欧阳华 ;投资人:杨琳 ;投资人:王金德 ;
|
7 | 2019-08-12 | 法定代表人变更 |
王金德
|
杨琳
|
8 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王金德,出资额:150万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
投资人:欧阳华,出资额:30万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31; [新增]投资人:杨琳,出资额:90万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31; [新增]投资人:王金德,出资额:30( - 80% )万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2024-10-31;
|
9 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王金德 ;
|
投资人:欧阳华 ; [新增]投资人:杨琳 ; [新增]投资人:王金德 ;
|
10 | 2017-12-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|