序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖志阳 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖志阳
|
|
2 |
钟晓兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李志剑 ; [退出]
|
投资人:廖志阳 ; [新增]
|
2 | 2021-12-13 | 法定代表人变更 |
李志剑
|
廖志阳
|
3 | 2021-12-13 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李志剑,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [退出]
|
投资人:廖志阳,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [新增]
|
4 | 2021-12-13 | 其他变更 |
姓名:李志剑,职务:经理;姓名:李志剑,职务:执行董事;姓名:钟晓兰,职务:监事;
|
姓名:钟晓兰,职务:监事;姓名:廖志阳,职务:执行董事;姓名:廖志阳,职务:经理;
|
5 | 2021-12-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘标 ; [退出]
|
投资人:李志剑 ; [新增]
|
6 | 2021-12-02 | 其他变更 |
姓名:刘标,职务:执行董事;姓名:刘标,职务:经理;姓名:钟晓兰,职务:监事;
|
姓名:李志剑,职务:经理;姓名:李志剑,职务:执行董事;姓名:钟晓兰,职务:监事;
|
7 | 2021-12-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘标,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [退出]
|
投资人:李志剑,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [新增]
|
8 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
刘标
|
李志剑
|
9 | 2018-07-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:钟晓兰,出资额:99万人民币,占33%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [退出]投资人:张学辉,出资额:201万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [退出]
|
投资人:刘标,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-01; [新增]
|
10 | 2018-07-06 | 其他变更 |
姓名:钟晓兰,职务:监事;姓名:张学辉,职务:执行董事;姓名:张学辉,职务:经理;
|
姓名:刘标,职务:执行董事;姓名:刘标,职务:经理;姓名:钟晓兰,职务:监事;
|