序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国兴 | 31% | 625.58万人民币 |
2 | 黄文秀 | 30% | 605.4万人民币 |
3 | 杨张兴 | 29% | 585.22万人民币 |
4 | 倪永良 | 10% | 201.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈素珍
|
|
2 |
杨国兴
|
|
3 |
刘晓娟
|
|
4 |
倪永良
|
|
5 |
杨张兴
|
|
6 |
杨静
|
|
7 |
黄维平
|
|
8 |
杨成杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:黄维平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄维平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:杨成杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:杨成杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:陈素珍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐文峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事长,姓名:陈素珍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄维平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:刘晓娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:杨成杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
2 | 2020-06-23 | 董事备案 |
职务:经理,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:陈素珍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:杨成杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄德秀,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事,姓名:黄维平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事长,姓名:陈素珍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄维平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:倪永良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐文峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:杨成杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨国兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨张兴,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
3 | 2019-04-04 | 其他变更 |
姓名:杨国兴,职务:董事长;姓名:杨张兴,职务:董事;姓名:倪永良,职务:董事;姓名:黄文秀,职务:董事;姓名:周焕庆,职务:经理;姓名:周季青,职务:监事;姓名:黄德秀,职务:董事;姓名:杨静,职务:监事会主席;
|
姓名:杨国兴,职务:经理;姓名:杨静,职务:监事会主席;姓名:杨张兴,职务:董事;姓名:倪永良,职务:董事;姓名:杨国兴,职务:董事;姓名:陈素珍,职务:董事长;姓名:黄维平,职务:监事;姓名:杨成杰,职务:监事;姓名:黄德秀,职务:董事;
|
4 | 2019-04-04 | 法定代表人变更 |
杨国兴
|
陈素珍
|
5 | 2016-10-20 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****6
|
6 | 2016-10-20 | 其他变更 |
|
*****6
|
7 | 2013-08-12 | 经营范围变更 |
一般经营项目:花木花卉种植、销售;造林;其他野生植物采集和利用;园林绿化工程、市政工程(凭有效资质证经营);水产养殖。(以上项目国家有专项规定的除外,不含国家法律、行政法规、国务院决定规定须前置审批及禁止项目)*;
|
一般经营项目:花木花卉种植、销售;造林;园林绿化工程、市政工程(凭有效资质证经营);野生植物及其产品培育销售(具体经营范围以江西省重点保护野生植物及其产品经营许可证核定为准,有效期至:2016年5月7日)。(以上项目国家有专项规定的除外)**;
|
8 | 2012-04-25 | 出资额变更 |
实收资本:585.22,中方实收资本:,外方实收资本:
|
实收资本:2018.0,中方实收资本:,外方实收资本:
|
9 | 2012-04-25 | 投资人(股权)变更 |
杨国兴,出资625.58万元,占31.0%;杨张兴,出资585.22万元,占29.0%;黄文秀,出资605.4万元,占30.0%;倪永良,出资201.8万元,占10.0%;
|
杨张兴,出资585.22万元,占29.0%;杨国兴,出资625.58万元,占31.0%;黄文秀,出资605.4万元,占30.0%;倪永良,出资201.8万元,占10.0%;
|
10 | 2012-04-25 | 实收资本变更 |
585.22
|
2018( + 244.82759% )
|